-
Zadania własne gmin; finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych
POSTANOWIENIE z dnia 5 kwietnia 2016 r. Sygn. akt K 3/15 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Leon Kieres – przewodniczący Małgorzata Pyziak-Szafnicka – sprawozdawca Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz Andr
-
Opłata za czynności adwokackie; stawka minimalna w sprawach z wyboru i z urzędu
POSTANOWIENIE z dnia 5 kwietnia 2016 r. Sygn. akt U 7/14 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz – przewodniczący Mirosław Granat Marek Zubik – sprawozdawca, po rozpoznaniu,
-
Prawo do rozpoznania sprawy przez sąd właściwy (sąd, którego właściwość do rozpoznania danej sprawy określa ustawa)
POSTANOWIENIE z dnia 5 kwietnia 2016 r. Sygn. akt SK 41/15 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Andrzej Wróbel – przewodniczący Stanisław Biernat Marek Zubik – sprawozdawca, po rozpoznaniu, na posiedzen
-
Zwrot kosztów procesowych; wynagrodzenie pełnomocnika - zwrot podatku VAT
Sygn. akt SK 67/13 WYROK w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 6 kwietnia 2016 r. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Leon Kieres – przewodniczący Stanisław Biernat – sprawozdawca Małgorza
-
Zasady przywrócenia funkcjonariuszy celnych do służby
Sygn. akt P 2/14 WYROK w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 6 kwietnia 2016 r. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Andrzej Wróbel – przewodniczący Stanisław Biernat – sprawozdawca Andrzej
-
Podział gminy na okręgi wyborcze; odwołanie od orzeczenia Państwowej Komisji Wyborczej
Sygn. akt P 5/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 kwietnia 2016 r. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Andrzej Rzepliński – przewodniczący Stanisław Biernat Mirosław Granat –
-
Zasady wyznaczania przez radę gminy inkasenta opłaty targowej
POSTANOWIENIE z dnia 22 marca 2016 r. Sygn. akt SK 35/14 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Stanisław Biernat – przewodniczący Małgorzata Pyziak-Szafnicka – sprawozdawca Sławomira Wronkowska-Jaśkiewic
-
Ochrona pracy; równość wobec prawa
POSTANOWIENIE z dnia 22 marca 2016 r. Sygn. akt SK 6/15 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Zubik – przewodniczący Mirosław Granat Leon Kieres Małgorzata Pyziak-Szafnicka – sprawozdawca Sławomira
-
Uchwały Sejmu RP w sprawie stwierdzenia braku mocy prawnej uchwał Sejmu RP z dnia 8 października 2015 r.; uchwały Sejmu RP z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego
POSTANOWIENIE z dnia 7 stycznia 2016 r. Sygn. akt U 8/15 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Andrzej Rzepliński – przewodniczący Stanisław Biernat Mirosław Granat Leon Kieres Małgorzata Pyziak-Szafnick
-
Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
Sygn. akt K 35/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 grudnia 2015 r. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Andrzej Wróbel – przewodniczący Mirosław Granat Małgorzata Pyziak-Szafni